KRS 0000209360
NIP8982047673
REGON93300365400000
NazwaELEKTROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTROTEC
Data rejestracji 03 cze 2004 (20 lat temu) 03 cze 2004
Data usunięcia 22 mar 2018 22 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3, ZOFIÓWKA, 67-222, JERZMANOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIROBERT PANENKA
Wspólnik
2004-06-03
2018-03-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ TOMASZ SYPER
Wspólnik
2004-06-03
2005-10-14
30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROBERT PANENKA
Prokurent
2006-11-16
2015-07-06
SAMOISTNA
ROBERT PANENKA
Likwidator
2017-05-08
2018-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ TOMASZ SYPER
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2005-10-14
ROBERT PANENKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-14
2006-11-16
ALICJA PANENKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-16
2010-06-11
ANNA MARIA PANENKA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-11
2015-07-06
ROBERT PANENKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-06
2017-05-08
2004-06-03
2017-05-08
ELEKTROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-03
2006-11-16
SIENKIEWICZA, 44, WROCŁAW, 50-335, WROCŁAW, POLSKA
2006-11-16
2010-06-11
MICKIEWICZA, 48, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
2010-06-11
2017-05-08
10, POTOCZEK, 67-222, JERZMANOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie