KRS 0000209270
NIP7772786524
REGON63453677000000
NazwaCID LINES IHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCID LINES IHS
Data rejestracji 07 cze 2004 (20 lat temu) 07 cze 2004
Data usunięcia 04 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIERKOWA, 20, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772786524
data rejestracji 28 lip 2004
status Czynny
78105015201000002330180759
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄKOEN LUCIEN BRUTSAERT
Beneficjent
PIERRE GEORGES BRUTSAERT
Beneficjent
HELENA CORNELIA BRUTSAERT
zgłaszający - członek zarządu
KOEN BRUTSAERT
Wspólnik
2004-06-07
2008-12-04
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ.
1968-02-19
PIERRE BRUTSAERT
Wspólnik
2004-06-07
2008-12-04
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ.
ANNA STEFANIA BARTKOWIAK SZELĄG
Prokurent
2005-02-04
2008-02-15
SAMOISTNA
KOEN LUCIEN BRUTSAERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIERRE GEORGES BRUTSAERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SLAWOMIR ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2008-12-04
2004-06-07
2005-01-10
CID LINES INNOVATIVE HYGIENE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-07
2006-10-03
POZNAŃSKA, 11, ZAKRZEWO, 62-069, PALĘDZIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie