KRS 0000209205
NIP6312417144
REGON27824289700000
Nazwa"NOVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVI
Data rejestracji 16 cze 2004 (20 lat temu) 16 cze 2004
Data usunięcia 17 mar 2017 17 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6521Z LEASING FINANSOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAIWONA GRAŻYNA SOROCIAK
Wspólnik
2004-06-16
2009-03-10
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00;-ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ CHLIPALSKI
Wspólnik
2004-06-16
2009-03-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00;-ZŁ
DAMIAN GRZEGORZ PALATYŃSKI
Wspólnik
2009-03-10
2016-04-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ
ROMAN KRÓLICKI
Wspólnik
2009-03-10
2016-04-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ
JÓZEF KAZIMIERZ SCHMIDT
Wspólnik
2016-04-29
2017-03-17
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
IWONA GRAŻYNA SOROCIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-16
2009-03-10
DAMIAN GRZEGORZ PALATYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2016-04-29
2004-06-16
2009-03-10
WSCHODNIA, 38, GLIWICE, 44-1003, GLIWICE, POLSKA
2009-03-10
2014-03-20
SOBÓTKI, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie