KRS 0000209045
NIP8940006385
REGON00136646000000
Nazwa"UNITEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNITEST
Data rejestracji 01 cze 2004 (20 lat temu) 01 cze 2004
Data usunięcia 13 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWISKA, 5, WROCŁAW, 54-210, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUSŁAW MOJESZCZYK
Wspólnik
2004-06-01
2021-01-13
15 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
JAKUB KRASOWSKI
Wspólnik
2004-06-01
2021-01-13
25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
WIESŁAWA BARBARA OSTROWSKA
Likwidator
2004-06-17
2021-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD Z TYM, ŻE WYSTARCZAJĄCE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM. DO PODPISYWANIA UMÓW O PRACĘ, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
BOGUSŁAW MOJESZCZYK
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-06-01
2017-03-06
JAKUB KRASOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2017-03-06
ROMAN WESOŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2017-03-06
2004-06-01
2004-06-17
"UNITEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie