KRS 0000208917
REGON01571978000000
NazwaFINASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINASTER
Data rejestracji 31 maj 2004 (20 lat temu) 31 maj 2004
Data usunięcia 23 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MANGALIA, 4, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7440Z REKLAMA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUROBERT PODSIADŁO
Prokurent
2008-09-16
2010-04-26
TOMASZ MATYKA
Prokurent
2010-04-26
2011-02-24
SAMODZIELNA
ARTUR ZBIGNIEW LUTEREK
Prokurent
2004-05-31
2010-04-26
SAMOISTNA
PAWEŁ JERZY KOTOWICZ
Prokurent
2011-02-24
2018-07-23
SAMOISTNA
DOMINIKA SYLWIA LUTEREK
Wspólnik
2004-05-31
2018-07-23
1100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ
RENATA PODSIADŁO
Wspólnik
2004-05-31
2011-02-24
4.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ BUCHLA
Wspólnik
2008-09-16
2010-04-26
2200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ
MICHAŁ TOFIL
Wspólnik
2011-02-24
2018-07-23
3.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 357.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MATYKA
Wspólnik
2011-02-24
2018-07-23
825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
ROBERT KRZYSZTOF PODSIADŁO
PREZES ZARZĄDU
2004-05-31
2008-02-22
RENATA PODSIADŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2010-04-26
ROBERT KRZYSZTOF PODSIADŁO
PREZES ZARZĄDU
2010-04-26
2014-01-17
PAWEŁ ARKADIUSZ BUCHLA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-22
2010-04-26
2004-05-31
2008-02-22
BIAŁA, 3, WARSZAWA, 00-895, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-22
2010-04-26
CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-26
2011-02-24
MARSZAŁKOWSKA, 53, WARSZAWA, 00-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie