KRS 0000208792
REGON27123052000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ATIE-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ATIE-POLSKA"
Data rejestracji 28 maj 2004 (20 lat temu) 28 maj 2004
Data usunięcia 20 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 3, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26332,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2822 PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAAPLLICCATIONS TECHNIQUE DE INDUSTRIELLES L`ENERGIE S.A. FRANCE
Wspólnik
2004-05-28
2006-10-20
232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.456,00;-ZŁ
Wspólnik
2004-05-28
2006-10-20
111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.438,00;-ZŁ
27151424600000
ZDZISŁAW KONOPKA
Wspólnik
2004-05-28
2006-10-20
111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.438,00;-ZŁ
ZDZISŁAW KONOPKA
Likwidator
2005-09-16
2006-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, TO FIRMA JEST REPREZENTOWANA WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE UPOWAŻNIĆ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA INTERESÓW SPÓŁKI POJEDYNCZO.
ZDZISŁAW KONOPKA
PREZES
2004-05-28
2005-09-16
2004-05-28
2005-09-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ATIE-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie