KRS 0000208654
NIP6661003978
REGON31017965400000
NazwaROLNICZY ZAKŁAD SPÓŁDZIELCZY W GRZEGORZEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZY ZAKŁAD SPÓŁDZIELCZY W GRZEGORZEWIE
Data rejestracji 27 maj 2004 (20 lat temu) 27 maj 2004
Data usunięcia 01 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŁĄKOWA, 19, GRZEGORZEW, 62-640, GRZEGORZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCHZBIGNIEW MOLICKI
Pełnomocnik
2015-04-03
2015-09-21
- REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ - SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI
ZBIGNIEW MOLICKI
Likwidator
2015-09-21
2016-04-01
ROMAN SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2015-04-03
JERZY WYPYCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2016-04-01
CZESŁAW KROPIDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-09-14
RENATA BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2015-04-03
KAZIMIERZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-09-14
HALINA BORZĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-14
2015-04-03
KRZYSZTOF STEGENTA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-14
2015-04-03
ZBIGNIEW MOLICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2015-09-21
PIOTR BEDNARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2016-04-01
RENATA BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-21
2016-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZBIGNIEW MOLICKI
PREZES
2004-05-27
2015-04-03
ZOFIA NUSZKIEWICZ
V-CE PREZES
2004-05-27
2015-04-03
ZOFIA NUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-03
2015-09-21
KRYSTYNA TRAFNA
CZŁONEK
2004-05-27
2015-04-03
2004-05-27
2011-09-14
ROLNICZY ZAKŁAD SPÓŁDZIELCZY W GRZEGORZEWIE
2011-09-14
2015-09-21
ROLNICZY ZAKŁAD SPÓŁDZIELCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie