KRS 0000208511
REGON65154951000000
Nazwa"RYSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRYSTAR
Data rejestracji 27 maj 2004 (20 lat temu) 27 maj 2004
Data usunięcia 26 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 7, ŻURAWICA, 37-710, ŻURAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTRYSZARD STANISŁAW STACHURSKI
Wspólnik
2004-05-27
2017-09-26
33 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 16.500 ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ BORKOWSKI
Wspólnik
2005-06-09
2017-09-26
33 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 16.500 ZŁOTYCH
DARIUSZ JAN SZANIAWSKI
Wspólnik
2005-06-09
2017-09-26
34 UDZIAŁY, ŁACZNA WARTOŚĆ 17.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ZBIGNIEW LESZEK KURCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2005-06-09
RYSZARD STANISŁAW STACHURSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2013-11-18
JERZY ANDRZEJ BORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2017-09-26
DARIUSZ JAN SZANIAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2017-09-26
2004-05-27
2017-09-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-27
2017-09-26
"RYSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-27
2017-09-26
WOJSKA POLSKIEGO, 7, ŻURAWICA, 37-710, ŻURAWICA, POLSKA
2004-05-27
2017-09-26
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2004-05-27
2017-09-26
158 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2004-05-27
2017-09-26
1584Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2004-05-27
2017-09-26
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2004-05-27
2017-09-26
513 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
2004-05-27
2017-09-26
5136Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2004-05-27
2017-09-26
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2004-05-27
2017-09-26
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2004-05-27
2017-09-26
522 - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2004-05-27
2017-09-26
5224Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie