KRS 0000208495
NIP6911001243
REGON39030597000000
NazwaWIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIP
Data rejestracji 26 maj 2004 (20 lat temu) 26 maj 2004
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUBICKA, 2, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6911001243
data rejestracji 23 sie 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWTERESA PITUCH
Wspólnik
2004-05-26
2006-11-21
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
RENATA WŁADYSŁAWA JEZIOROWSKA
Wspólnik
2004-05-26
2020-04-21
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MIECZYSŁAW KUBAS
Wspólnik
2004-05-26
2020-04-21
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA SZAŁAJEWSKA
Wspólnik
2004-08-17
2020-04-21
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOLANTA ELŻBIETA SŁAWIŃSKA
Wspólnik
2006-08-09
2020-04-21
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
IRENEUSZ LECH SŁAWIŃSKI
Likwidator
2018-04-18
2020-04-21
KATARZYNA KAROLEWSKA PINDOR
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2006-08-09
IRENEUSZ LECH SŁAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2006-08-09
STANISŁAWA SZAŁAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2006-09-25
MIECZYSŁAW KUBAS
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2007-06-15
AGNIESZKA WÓJCIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2008-01-08
ANNA SZAŁAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2016-10-04
ADAM PAWEŁ KUBAS
Członek Organu Nadzoru
2007-06-15
2012-08-09
LILIANNA DARIA SZAŁAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-09
2017-07-25
RENATA JEZIOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-15
2017-07-25
PIOTR SZCZEPAN JEZIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-15
2012-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA SZAŁAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2006-08-09
IRENEUSZ LECH SŁAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-09
2018-03-08
RENATA JEZIOROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-08
2018-04-18
ANNA SZAŁAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-08
2018-04-18
2004-05-26
2018-04-18
WIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie