KRS 0000208319
NIP9671187361
REGON09318643000000
NazwaDOM INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWY "VESTIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWY "VESTIGO"
Data rejestracji 25 maj 2004 (20 lat temu) 25 maj 2004
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 5, BYDGOSZCZ, 85-005, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHROMAN ZWIERZ
Likwidator
2017-12-06
2022-03-10
WOJCIECH MUDYNA
Likwidator
2017-12-06
2022-03-10
MACIEJ SEBASTIAN PENCZERZYŃSKI
Kurator
2009-07-07
2014-12-23
PAWEŁ JÓZEF DAGIEL
Wspólnik
2004-05-25
2022-03-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ARTUR MUDYNA
Wspólnik
2004-05-25
2022-03-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN MIKOŁAJ ZWIERZ
Wspólnik
2004-05-25
2022-03-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA
PAWEŁ JÓZEF DAGIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2013-03-15
WOJCIECH ARTUR MUDYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2022-03-10
ROMAN MIKOŁAJ ZWIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2022-03-10
2004-05-25
2013-03-15
DOM INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWY "VESTIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie