KRS 0000208247
NIP9542459828
REGON27815549000000
Nazwa"CAPITAL DEVELOPMENT TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaCAPITAL DEVELOPMENT TRUST
Data rejestracji 03 cze 2004 (20 lat temu) 03 cze 2004
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 4, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6521 LEASING #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOIRENA BRODOWY
Wspólnik
2004-06-03
2020-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ADAM KARDASZ
Wspólnik
2004-06-03
2005-05-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DARIUSZ KUBIŃSKI
Wspólnik
2004-06-03
2005-05-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY WÓWCZAS REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK BRODOWY
PREZES ZARZĄDU
2005-05-16
2020-12-09
ADAM KARDASZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2005-05-16
2004-06-03
2005-05-16
REGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-03
2005-05-16
ŚW. STANISŁAWA, 5, KATOWICE, 40-014, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie