KRS 0000208118
NIP7132846737
REGON43270508000000
NazwaMALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMALBORSKA
Data rejestracji 24 maj 2004 (20 lat temu) 24 maj 2004
Data usunięcia 26 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MALBORSKA, 94, KRAKÓW, 30-624, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MALBORSKA.PL
Dane podatkowe
NIP 7132846737
data rejestracji 04 cze 2004
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 01 mar 2024
status Czynny
08114020040000320276258740
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURADARIUSZ ORZEŁ
Beneficjent
MATEUSZ PIOTR ORZEŁ
Beneficjent
DARIUSZ ORZEŁ
zgłaszający - komplementariusz
ZBIGNIEW KOROLCZUK
Wspólnik
2004-05-24
2006-06-19
33 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
DARIUSZ ORZEŁ
Wspólnik
2004-05-24
2018-02-26
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500 ZŁ
TADEUSZ WITOLD ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2012-10-09
2018-02-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW KORBIEL
Wspólnik
2012-10-09
2018-02-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
ŁUKASZ MAREK ZAJĄC
Wspólnik
2012-10-09
2018-02-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
EWA DOROTA KORBIEL
Wspólnik
2018-02-05
2018-02-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
DARIUSZ ORZEŁ
Beneficjent
brak
UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCY 344 UDZIAŁY, TJ. 66,8 % UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJWARTOŚCI 33400 ZŁ
MATEUSZ PIOTR ORZEŁ
Beneficjent
WSPÓLNIK W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCY 166 UDZIAŁÓW, TJ. 33,2 % UDZIAŁÓW, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 16600 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW KOROLCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2006-06-19
DARIUSZ ORZEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2012-10-09
DARIUSZ ORZEŁ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2018-02-26
JUSTYNA ORZEŁ
PREZES
2006-06-19
2012-07-31
TADEUSZ WITOLD ZAJĄCZKOWSKI
WICEPREZES
2012-07-31
2018-02-26
2004-05-24
2012-10-09
AGENCJA DORADZTWA I ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2012-10-09
NOWA, 35, NIEDRZWICA DUŻA, 24-220, NIEDRZWICA DUŻA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie