KRS 0000208111
NIP7331300449
REGON47323482300000
NazwaMEWA-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEWA-EX
Data rejestracji 31 maj 2004 (20 lat temu) 31 maj 2004
Data usunięcia 25 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAWOR, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5552 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5512 HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCHJAROSŁAW JAN WĘŻYK
Wspólnik
2004-05-31
2005-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
TOMASZ JÓZEF WĘŻYK
Wspólnik
2004-05-31
2005-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
BRONISŁAW KAZIMIERZ WĘŻYK
Wspólnik
2004-05-31
2005-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
MARIA WĘŻYK
Wspólnik
2004-05-31
2005-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
INGO BEHRENS
Wspólnik
2005-11-23
2007-03-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-03-26
2009-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
14051317100000
ROBERT NEUFELD
Wspólnik
2009-07-08
2019-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAROSŁAW JAN WĘŻYK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-31
2005-11-23
TOMASZ JÓZEF WĘŻYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-31
2005-11-23
INGO BEHRENS
PREZES ZARZĄDU
2005-11-23
2007-03-26
ANDRZEJ PIOTR SITKO
PREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2013-02-11
ROBERT NEUFELD
PREZES ZARZĄDU
2013-02-11
2019-01-25
RYSZARD SZYKUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2009-07-08
2004-05-31
2005-11-23
"JARTOM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-23
2007-03-26
"BERRY METALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-31
2005-11-23
7, SOSNOWIEC, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
2005-11-23
2006-07-11
STĘPIŃSKA, 48/58, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-11
2007-03-26
RZECZKI GÓRNE, 12, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2007-03-26
2009-07-08
STAROJAWORSKA, 104, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
0206-SEE.711.565.2022.UN
0022-12-05
2023-03-08
550.9 PLN
F/2/2018
Urząd Skarbowy w Jaworze
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie