KRS 0000208024
REGON01573400600000
NazwaARDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARDIS
Data rejestracji 21 maj 2004 (20 lat temu) 21 maj 2004
Data usunięcia 17 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 18, WARSZAWA, 00-590, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ ŚWIERZBIŃSKI
Wspólnik
2004-05-21
2007-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
IRMINA WIKTORIA SIKORA
Wspólnik
2004-05-21
2007-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
RENATA JADWIGA PEPŁOŃSKA
Wspólnik
2004-05-21
2007-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
SYLWIA BEATA RYBAK
Wspólnik
2004-05-21
2007-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
IRMINA WIKTORIA SIKORA
Likwidator
2006-05-29
2007-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RENATA JADWIGA PEPŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-21
2006-05-29
SYLWIA BEATA RYBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-21
2004-09-20
ANDRZEJ ŚWIERZBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-21
2004-09-20
IRMINA WIKTORIA SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-21
2004-09-20
IRMINA WIKTORIA SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2006-05-29
2004-05-21
2006-05-29
ARDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-21
2005-11-03
PUŁAWSKA, 39, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie