KRS 0000208007
NIP5831892251
REGON19116762500000
NazwaBOHANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBOHANZA
Data rejestracji 24 maj 2004 (20 lat temu) 24 maj 2004
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIWNA, 1, GDAŃSK, 80-831, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 81000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5831892251
data rejestracji 13 sie 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHANNA LASKOWSKA
Beneficjent
HANNA LASKOWSKA
reprezentant
HANNA LASKOWSKA
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
84 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 PLN
PIOTR LECH LASKOWSKI
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
36 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 PLN
MAŁGORZATA HANNA LASKOWSKA PAWLAK
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ.
BORYS PIOTR LASKOWSKI
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 000 ZŁ.
BORYS PIOTR LASKOWSKI
Prokurent
2015-12-31
2019-04-10
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA HANNA LASKOWSKA PAWLAK
Prokurent
2019-04-10
2020-02-07
PROKURA SAMOISTNA
HANNA LASKOWSKA
Likwidator
2020-02-07
2020-08-31
PIOTR LECH LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2015-12-31
MAŁGORZATA HANNA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2020-08-31
BORYS PIOTR LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2020-08-31
HANNA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-31
2019-04-10
PIOTR LECH LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-10
2020-08-31
HANNA LASKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁOWIEC POSIADA 51,85% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
HANNA LASKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-10
2020-02-07
HANNA LASKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2015-12-31
PIOTR LECH LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-31
2019-04-10
2004-05-24
2020-02-07
BOHANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2019-09-23
CHMIELNA, 103/104, GDAŃSK, 80-748, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie