KRS 0000207471
NIP6751309652
REGON35681672800000
NazwaEURO-KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO-KONSULTANT
Data rejestracji 24 maj 2004 (20 lat temu) 24 maj 2004
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. CENTRUM D, 1, KRAKÓW, 31-932, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAJAROSŁAW STANISŁAW PACYNO
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 24500 ZŁ
TOMASZ WŁODZIMIERZ WIELOGÓRSKI
Wspólnik
2004-05-24
2020-08-31
51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA JEDNORAZOWYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM NIE PRZEKRACZAJĄCYM WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JAROSŁAW STANISŁAW PACYNO
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2005-02-08
JAROSŁAW STANISŁAW PACYNO
WICEPREZES
2005-02-08
2020-08-31
TOMASZ WŁODZIMIERZ WIELOGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-08
2020-08-31
2004-05-24
2013-02-01
ALEJA POKOJU, 81, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie