KRS 0000207429
REGON35000950100000
NazwaGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA
Data rejestracji 18 cze 2004 (20 lat temu) 18 cze 2004
Data usunięcia 01 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEMPERITOWCÓW, 8, KRAKÓW, 31-540, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #72 INFORMATYKA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMKRZYSZTOF KOŁOMYJSKI
Wspólnik
2004-06-18
2004-08-12
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050,00 ZŁ
ZBIGNIEW KOWALIK
Wspólnik
2004-06-18
2004-08-12
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050,00 ZŁ
JACEK WOJEWÓDZKI
Wspólnik
2004-06-18
2004-08-12
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050,00 ZŁ
JAN WASILEWSKI
Wspólnik
2004-06-18
2004-08-12
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050,00 ZŁ
RYSZARD MIECZYSŁAW KURKOWIAK
Wspólnik
2004-08-12
2020-07-01
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU- SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU- SAMODZIELNIE DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POSOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW
KRZYSZTOF KACZMARSKI
PREZES
2004-06-18
2004-08-12
RYSZARD MIECZYSŁAW KURKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-12
2006-04-11
2004-06-18
2020-07-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-18
2020-07-01
GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-18
2020-07-01
SEMPERITOWCÓW, 8, KRAKÓW, 31-540, KRAKÓW, POLSKA
2004-06-18
2020-07-01
746 - PROWADZENIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
2004-06-18
2020-07-01
746 - OCHRONA MIENIA I OCHRONA IMPREZ, OBIEKTÓW I FIRM
2004-06-18
2020-07-01
746 - OCHRONA OSÓB
2004-06-18
2020-07-01
746 - KONWOJOWANIE WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW, PIENIĘDZY I KAS
2004-06-18
2020-07-01
74 - SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI FIRM
2004-06-18
2020-07-01
51 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ- TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z CHARAKTEREM DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2004-06-18
2020-07-01
9305 - PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMACH I ZAKRESIE PRAWEM DOZWOLONYCH
2004-06-18
2020-07-01
45 - WYKONYWANIE INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH
2004-06-18
2020-07-01
45 - WYKONYWANIE ROBÓT Z ZAKRESU REWALORYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
2004-06-18
2020-07-01
45 - ORGANIZOWANIE I REALIZACJA W SYSTEMIE DEVELOPERSKIM INWESTYCJI W SEKTORZE MIESZKALNICTWA I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie