KRS 0000207357
REGON01027234000000
NazwaFUNDACJA SWOS WARSZAWA
Krótka nazwaSWOS WARSZAWA
Data rejestracji 01 cze 2004 (20 lat temu) 01 cze 2004
Data usunięcia 30 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 397, WARSZAWA, 03-942, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻYJACEK HATT
Likwidator
2011-03-28
2011-05-30
ANNA SZEMBERG
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2011-05-30
TOMASZ KRZYSZTOF RUDAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2011-05-30
MIKOŁAJ LECH DONTEN
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2011-05-30
GRZEGORZ GRANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2011-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI I JEJ REPREZENTOWANIE NA ZEWNĄTRZ OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH FINANSOWYCH ZA FUNDACJĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JACEK HATT
PREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2011-03-28
EWA ELŻBIETA KOPCZYŃSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2004-06-01
2011-03-28
SŁAWOMIR KALINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2005-11-09
KRZYSZTOF ADAM WAWRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-01
2011-03-28
2004-06-01
2011-03-28
FUNDACJA SWOS WARSZAWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie