KRS 0000207116
NIP5262762570
REGON01568039700000
NazwaFRYDERYK GALLERY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFRYDERYK GALLERY
Data rejestracji 17 maj 2004 (20 lat temu) 17 maj 2004
Data usunięcia 21 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POSTĘPU, 15 C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4400000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #3661Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERIIKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4543B SZTUKATORSTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5540Z BARY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALEH TKHAHALEHAU
Członek Organu Nadzoru
2009-09-25
2022-11-21
PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2009-09-25
MARIA TERESA KANOWNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2004-06-09
WANDA OSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-09
2009-09-25
MYKHAYLO LOKATYREM
Członek Organu Nadzoru
2009-09-25
2022-11-21
MONIKA BEATA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2009-09-25
ALEKSEJS ARHANGELSKIS
Członek Organu Nadzoru
2009-09-25
2022-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW KAZIMIERZ KANOWNIK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2004-06-09
MAGDALENA KOZŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2009-09-25
ROBERT GRZEGORZ KACZMARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-06
2009-09-25
KRYSTYNA MIKOŁAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-06
2009-09-25
ANDRZEJ KOCH
PREZES ZARZĄDU
2009-09-25
2010-06-25
HEORHI MIKHOVICH
PREZES ZARZĄDU
2010-06-25
2022-11-21
2004-05-17
2009-09-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 179/+2, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie