KRS 0000207009
REGON73163700700000
Nazwa"OAKLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOAKLAND
Data rejestracji 18 maj 2004 (20 lat temu) 18 maj 2004
Data usunięcia 12 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WIERUSZÓW, 98-400, WIERUSZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPAWEŁ WÓJCIAK
Wspólnik
2004-05-18
2012-01-12
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
MARIUSZ WITOLD BIEDA
Wspólnik
2004-05-18
2012-01-12
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
MARIUSZ STANISŁAW WAJNER
Wspólnik
2004-05-18
2012-01-12
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
VENETA PARCHETTI SPÓŁKA Z O.O. W ARCADE - ITALIA WPISANA POD NR 5095493 WŁOSKIEJ IZBY HANDLOWEJ
Wspólnik
2004-05-18
2012-01-12
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000 ZŁ
MARIUSZ WITOLD BIEDA
Likwidator
2006-10-24
2012-01-12
HANNA BURAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2012-01-12
PAWEŁ WÓJCIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2012-01-12
MARIUSZ RYSZARD WAJNER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2012-01-12
CLAUDIO BARRO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2012-01-12
LORENZO VENERAN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2012-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ WITOLD BIEDA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-18
2006-10-24
2004-05-18
2006-10-24
"OAKLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie