KRS 0000206781
NIP6342563488
REGON27826157000000
Nazwa"ŚLĄSKA IZBA MŁODYCH LIDERÓW"
Krótka nazwaŚLĄSKA IZBA MŁODYCH LIDERÓW
Data rejestracji 27 maj 2004 (20 lat temu) 27 maj 2004
Data usunięcia 17 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KLIMCZOKA, 3, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHPAWEŁ WOJCIECH KOCIUBA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2010-05-10
PIOTR MARIUSZ DYTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2023-05-17
PIOTR SKOP
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2010-05-10
JOANNA MAGDALENA DYTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-10
2023-05-17
ANNA LEWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-10
2023-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJATKOWYCH SĄ UPRAWNIENI ŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO LOM PODPISUJE PREZES LUB PIERWSZY WICEPREZES ORAZ KONTRASYGNUJE SKARBNIK
PIOTR GRABOWSKI
PREZES
2004-05-27
2010-05-10
MACIEJ JAKUB ŻŁOBIŃSKI
PIERWSZY WICEPREZES
2004-05-27
2010-05-10
KATARZYNA EWA GRABOWSKA
RZECZNIK JUNIORÓW
2004-05-27
2010-05-10
ADAM JÓZEF WARCHOLIŃSKI
SKARBNIK
2010-05-10
2023-05-17
BARTOSZ JAN SAPOTA
PIERWSZY WICEPREZES
2010-05-10
2023-05-17
DARIUSZ WOJCIECH KLUCZNY
PREZES
2010-05-10
2023-05-17
2004-05-27
2010-05-10
KRZYWA, 6, KATOWICE, 40-061, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie