KRS 0000206530
NIP6910204429
REGON00046915100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KROTOSZYCACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KROTOSZYCACH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CEGLANA, 4, KROTOSZYCE, 59-223, KROTOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWTERESA MARIA GOLICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
STANISŁAW PIOTR KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
MARIAN WŁADYSŁAW ŁĘKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
JÓZEF URBAN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
JÓZEF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
IRENEUSZ KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
ALEKSANDER BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
LEON WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2014-12-10
JAN KOSA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2014-12-10
KAZIMIERZ BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2007-11-06
WALDEMAR SZYDLIK
Powiernik
2010-06-01
2011-01-25
BEATA BEDNARSKA STAŃKO
Powiernik
2011-01-25
2014-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JAN KOSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-12
2007-11-06
KRYSTYNA LUDWIKA JASTRZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-12
2014-12-10
HENRYK JÓZEF PILIMON
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2014-12-10
KAZIMIERZ BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-06
2014-12-10
2004-05-12
2010-06-01
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KROTOSZYCACH
2004-05-12
2007-11-06
80, KROTOSZYCE, 59-223, KROTOSZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie