KRS 0000206502
NIP5992869027
REGON21129604600000
Nazwa"ALFA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA TRANS
Data rejestracji 11 maj 2004 (20 lat temu) 11 maj 2004
Data usunięcia 04 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CICHA, 9, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-404, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWLESZEK WITOLD CZARNECKI
Wspólnik
2004-05-11
2005-09-23
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47000,00 ZŁ.
IWONA MARIA MOTAK
Wspólnik
2005-09-23
2010-07-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000,00 ZŁ
KATARZYNA ANNA CZARNECKA
Wspólnik
2005-09-23
2007-08-30
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24000 ZŁ
LESZEK WITOLD CZARNECKI
Wspólnik
2010-07-30
2017-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
IWONA MARIA MOTAK
PREZES
2004-05-11
2010-07-30
LESZEK WITOLD CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2017-08-04
2004-05-11
2006-03-03
POZNAŃSKA, 95, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2006-03-03
2009-07-28
MAŁOROLNYCH, 1, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-404, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie