KRS 0000206405
REGON27819728600000
NazwaDTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Data usunięcia 29 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIADECKICH, 17 A, WARSZAWA, 00-645, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #8511Z SZPITALNICTWO #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEWIESŁAW WILHELM MATERZOK
Wspólnik
2004-05-12
2005-01-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
KRZYSZTOF KŁECZEK
Wspólnik
2004-05-12
2005-01-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
MARIUSZ STĘPIEŃ
Wspólnik
2005-01-24
2019-04-29
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 70000,00 ZŁ
LEONID NEBOGATIKOW
Wspólnik
2005-01-24
2019-04-29
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 30000,00 ZŁ
ARTUR HELIŃSKI
Prokurent
2005-01-24
2019-04-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, BEZ KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI.
WIESLAW WILHELM MATERZOK
PREZES
2004-05-12
2019-04-29
KRZYSZTOF KŁECZEK
WICEPREZES
2004-05-12
2005-01-24
MARIUSZ STĘPIEŃ
WICEPREZES
2004-05-12
2005-01-24
MAREK PRZYBYŁ
PREZES ZARZĄDU
2005-01-24
2019-04-29
2004-05-12
2005-01-24
JANA, 16, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA
2005-01-24
2005-08-31
KSIĘŻNEJ ANNY, 24, WARSZAWA, 03-866, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie