KRS 0000206171
NIP5252294044
REGON01571003000000
Nazwa"VIN DE SIECLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIN DE SIECLE
Data rejestracji 06 maj 2004 (20 lat temu) 06 maj 2004
Data usunięcia 15 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWISZY, 14, WARSZAWA, 01-167, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZBIGNIEW OGRODNIK
Prokurent
2008-04-30
2012-12-15
PEŁNA
JACEK MĘDRALA
Wspólnik
2004-05-06
2008-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
AGATA MARIA GEBHARDT
Wspólnik
2004-05-06
2009-09-29
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 ZŁOTYCH
TADEUSZ MIROSŁAW KUNCY
Wspólnik
2004-05-06
2009-09-29
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁOTYCH
WOJCIECH ZBIGNIEW JURA
Wspólnik
2008-04-30
2009-09-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-09-29
2012-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14009561500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
TOMASZ BAKUŁA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-15
2012-12-15
AGATA MARIA GEBHARDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-06
2009-09-29
JACEK MĘDRALA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-06
2010-08-25
TADEUSZ MIROSŁAW KUNCY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-06
2009-09-29
BEATA MONIKA RELIGA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2010-10-15
2004-05-06
2005-04-28
AL. SOLIDARNOŚCI, 60A, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-28
2008-04-30
AL.SOLIDARNOŚCI, 60A, WARSZAWA, 00-240, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-30
2010-03-01
SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie