KRS 0000206112
NIP6912136666
REGON39076369000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EKO-KAN, J. BARWIŃSKI, I. BAROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EKO-KAN, J. BARWIŃSKI, I. BAROWICZ
Data rejestracji 05 maj 2004 (20 lat temu) 05 maj 2004
Data usunięcia 08 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres JAWORZYŃSKA, 254, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6912136666
data rejestracji 08 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHIWONA BAROWICZ
Beneficjent
JERZY BARWIŃSKI
Beneficjent
JERZY BARWIŃSKI
reprezentant
EWA GĘSIKOWSKA
Wspólnik
2004-05-05
2014-06-04
IWONA BAROWICZ
Wspólnik
2004-05-05
2021-02-08
PIOTR JANUSZ PIWOWARCZYK
Wspólnik
2004-05-05
2019-02-18
JERZY BARWIŃSKI
Wspólnik
2004-05-05
2021-02-08
IWONA BAROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JERZY BARWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
EWA GĘSIKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-05-05
2014-06-04
IWONA BAROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-05-05
2021-02-08
PIOTR JANUSZ PIWOWARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2004-05-05
2019-02-18
JERZY BARWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-05-05
2021-02-08
2004-05-05
2014-06-04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EKO-KAN, E. GĘSIKOWSKA, J. BARWIŃSKI, P. PIWOWARCZYK, I. BAROWICZ, SPÓŁKA JAWNA
2014-06-04
2019-02-18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EKO-KAN, J. BARWIŃSKI, P. PIWOWARCZYK, I. BAROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie