KRS 0000206042
NIP7350009933
REGON00039946200000
Nazwa"PIENINY" SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PIENINY" PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Data rejestracji 17 cze 2004 (20 lat temu) 17 cze 2004
Data usunięcia 07 mar 2018 07 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOBIESKIEGO, 4, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, 34-450, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1920 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7084B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJADWIGA DYLONG
Likwidator
2014-01-24
2018-03-07
JAN CHROBAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2013-08-29
ANNA KWIATEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-08-04
STANISŁAW ZABRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2007-08-13
MARIA KAIM
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-08-04
LUCYNA KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-08-04
TEODORA BORZĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2013-08-29
CZESŁAWA FERENC
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2013-08-29
STANISŁAWA NIEMIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2013-08-29
DANUTA PISZCZEK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-13
2018-03-07
ZOFIA JUREK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2018-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ORAZ OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA LUB DWIE OSOBY PRZEZ PREZESA UPOWAŻNIONE
JAN KAZIMIERZ MAJERCZAK
PREZES
2004-06-17
2009-08-05
TOMASZ REGIEC
ZASTĘPCA PREZESA
2004-06-17
2009-08-05
TOMASZ REGIEC
PREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2013-08-29
STANISŁAW MACIEJ MROWIEC
CZŁONEK
2004-06-17
2009-10-28
STANISŁAW MACIEJ MROWIEC
ZASTĘPCA PREZESA
2009-10-28
2013-08-29
JAN KAZIMIERZ MAJERCZAK
CZŁONEK
2009-10-28
2013-08-29
JADWIGA DYLONG
PREZES ZARZĄDU
2013-08-29
2014-01-24
2004-06-17
2014-01-24
"PIENINY" SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie