KRS 0000205909
NIP6422846082
REGON27821987500000
NazwaMUTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMUTAG POLSKA
Data rejestracji 05 maj 2004 (20 lat temu) 05 maj 2004
Data usunięcia 11 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 1 C, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6422846082
data rejestracji 15 kwi 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 cze 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9900 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOMARIUSZ REZA
Beneficjent
MARIUSZ REZA
reprezentant
DARIUSZ GOŁĄBEK
Wspólnik
2004-05-05
2023-08-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ
TADEUSZ JAWORSKI
Wspólnik
2004-05-05
2023-08-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ
WOJCIECH ANDRZEJ TESARCZYK
Wspólnik
2004-05-05
2023-08-11
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ
MULTI UMWELTTECHNOLOGIE AG
Wspólnik
2004-05-05
2012-10-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MICHAŁ SZYMKOWIAK
Wspólnik
2012-10-10
2023-08-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KONOPKA
Wspólnik
2012-10-10
2023-08-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ
SZYMON GÓRNIK
Wspólnik
2013-12-06
2023-08-11
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ
MARIUSZ REZA
Powiernik
2016-02-22
2022-10-12
MARIUSZ REZA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WOJCIECH ANDRZEJ TESARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-05
2012-10-10
WOJCIECH ANDRZEJ TESARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2023-07-11
2004-05-05
2016-02-22
MUTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-22
2022-10-12
MUTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2004-05-05
2006-11-27
MIKOŁOWSKA, 73, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie