KRS 0000205879
NIP6630010925
REGON29038604900000
NazwaZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Krótka nazwaKOLEJARZY Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Adres PIĘKNA, 27, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6630010925
data rejestracji 28 lut 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lut 2022
ANDRZEJ STANISŁAW POLAK
Likwidator
2021-03-01
2022-02-14
JÓZEF CHOJNACKI
Likwidator
2021-03-01
2022-02-14
MIROSŁAW MICHAŁ KRUCZYŃSKI
Likwidator
2021-03-01
2022-02-14
SŁAWOMIR CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2008-06-09
JACENTY MALMON
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2008-06-09
LESZEK PIOTR PIWOWARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-09
2012-06-01
EWA KUŹDUB
Członek Organu Nadzoru
2012-06-01
2022-02-14
KRZYSZTOF PNIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-01
2017-04-14
LESZEK PIWOWARSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
2022-02-14
RYSZARD MARIAN CYGAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2012-06-01
MAREK ZYGMUNT DOBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2022-02-14
EWA AGNIESZKA PASTUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2008-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, W TYM SKARBNIKA ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI PISM ZWIĄZKOWYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY INTERESÓW ZBIOROWYCH I INDYWIDUALNYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU WYMAGANE SĄ DWA PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZWIĄZKU, W TYM PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU.
MIROSŁAW MICHAŁ KRUCZYŃSKI
PRZEWODNICZĄCY
2004-04-30
2021-03-01
JAN WŁADYSŁAW NIZIOŁEK
WICEPRZEWODNICZĄCY
2004-04-30
2017-04-14
JAN WŁADYSŁAW NIZIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-14
2021-03-01
BOGUSŁAW JÓZEF RZEPKOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY
2004-04-30
2008-06-09
JÓZEF CHOJNACKI
SKARBNIK
2004-04-30
2021-03-01
ANDRZEJ STANISŁAW POLAK
SEKRETARZ
2004-04-30
2021-03-01
BOŻENNA STOCHMAL
CZŁONEK PREZYDIUM
2004-04-30
2008-06-09
ANDRZEJ MARIAN KUBIK
CZŁONEK PREZYDIUM
2004-04-30
2008-06-09
ADAM FELIKS SOCHA
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2008-06-09
2012-06-01
JACENTY MALMON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-09
2012-06-01
2004-04-30
2009-09-02
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU TABORU W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
2009-09-02
2012-06-01
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY PRACOWNIKÓW PKP CARGO S.A. ŚWIĘTOKRZYSKI ZAKŁAD SPÓŁKI W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
2012-06-01
2021-03-01
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie