KRS 0000205854
NIP8950016379
REGON00804340500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "UNICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "UNICUS"
Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004
Data usunięcia 03 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ODRZAŃSKA, 10, MROZÓW, 55-330, MROZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34920,00 PLN
Dane kontaktowe
Email POSTMARK@POCZTA.ONET.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOSTANISŁAW TALAGA
Wspólnik
2004-04-30
2014-05-13
582 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.920,00 ZŁ.(TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH)
ZYGMUNT PIECZABA
Wspólnik
2004-04-30
2007-12-21
291 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW PO 60,00ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.460,00ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
EWA JANINA WOLSKA
Wspólnik
2014-05-13
2020-01-03
582 (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.920,00 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) ZŁOTYCH
MAREK STANISŁAW STAŃCZUK
Likwidator
2014-12-19
2018-12-18
EWA JANINA WOLSKA
Likwidator
2018-12-18
2020-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
STANISŁAW TALAGA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-04-30
2014-05-13
MAREK STANISŁAW STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2014-12-19
2004-04-30
2004-05-14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "UNICUS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-14
2014-12-19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "UNICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-30
2006-10-23
KRAKOWSKA, 93/105, WROCŁAW, 50-426, WROCŁAW, POLSKA
2006-10-23
2018-12-18
WOLINIAN, 21, WROCŁAW, 52-339, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie