KRS 0000205821
NIP9141497734
REGON93300832100000
NazwaSTRZELIŃSKA GRUPA PRODUCENCKA ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH
Krótka nazwaSTRZELIŃSKA GRUPA PRODUCENCKA ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH
Data rejestracji 29 kwi 2004 (20 lat temu) 29 kwi 2004
Data usunięcia 03 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres OGRODOWA, 21, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓWKAZIMIERZ CYGAN
Członek Organu Nadzoru
2004-08-24
2015-06-03
BOGUSŁAW ANTONI SZARGUT
Członek Organu Nadzoru
2004-08-24
2015-06-03
WANDA ŁUŻNA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-24
2008-04-11
WIESŁAW KUŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-11
2015-06-03
JAN CZESŁAW KOZAK
Likwidator
2013-07-16
2015-06-03
ZYGMUNT BIAŁKOWSKI
Likwidator
2013-07-16
2015-06-03
LESZEK STANISŁAW TOMCZAK
Likwidator
2013-07-16
2015-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE ZRZESZENIE W TEN SPOSÓB, ŻE WSZYSTKIE DOKUMENTY SKIEROWANE DO OSÓB TRZECICH PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU
RYSZARD PIESTRAK
PREZES
2004-08-24
2006-04-10
ZBIGNIEW DARIUSZ FABISIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2004-08-24
2008-04-11
ZYGMUNT BIAŁKOWSKI
SKARBNIK
2004-08-24
2006-05-29
ZYGMUNT BIAŁKOWSKI
PREZES
2006-05-29
2013-07-16
JAN CZESŁAW KOZAK
SKARBNIK
2006-04-10
2013-07-16
LESZEK STANISŁAW TOMCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2008-04-11
2013-07-16
2004-04-29
2013-07-16
STRZELIŃSKA GRUPA PRODUCENCKA ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie