KRS 0000205779
NIP6311286734
REGON27316197000000
NazwaREMED 96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREMED 96
Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004
Data usunięcia 13 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 35B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWITOLD KUCZYŃSKI
Prokurent
2004-04-30
2017-01-02
ŁĄCZNA
JAN DANA
Wspólnik
2004-04-30
2017-11-13
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
WITOLD KUCZYŃSKI
Wspólnik
2004-04-30
2017-11-13
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF RYNKAR
Wspólnik
2004-04-30
2017-11-13
12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 12000,00 ZŁ
ANDRZEJ BĄKOWSKI
Wspólnik
2004-04-30
2017-11-13
15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 15000,00 ZŁ
ZENON OKRAJNI
Wspólnik
2004-04-30
2017-11-13
15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 15000,00 ZŁ
JAN RYNKAR
Wspólnik
2004-04-30
2005-04-25
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
WITOLD TADEUSZ KUCZYŃSKI
Likwidator
2017-01-02
2017-11-13
ZENON TEOFIL OKRAJNI
Likwidator
2017-01-02
2017-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIE MAJĄTKOWYM DO WYSOKOŚCI POŁOWY WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ZENON OKRAJNI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-30
2017-01-02
ANDRZEJ BĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2017-01-02
2004-04-30
2017-01-02
REMED 96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-30
2011-12-28
BAŁTYCKA, 8, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2011-12-28
2016-02-22
DASZYŃSKIEGO, 154, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie