KRS 0000205357
NIP5891858045
REGON19303978800000
NazwaDURMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDURMET
Data rejestracji 29 kwi 2004 (20 lat temu) 29 kwi 2004
Data usunięcia 02 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNICKA, 24, GDAŃSK, 80-758, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARCIN IDZI DURAJ
Wspólnik
2004-04-29
2019-12-02
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ANTONI BRONK
Wspólnik
2011-08-10
2019-12-02
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JULIAN DROBNY
Prokurent
2004-04-29
2006-09-19
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ ANTONI BRONK
Prokurent
2004-04-29
2006-09-19
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN IDZI DURAJ
Prokurent
2006-09-19
2017-02-01
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH JÓZEF DURAJ
Likwidator
2014-05-06
2015-11-26
ANDRZEJ JULIAN DROBNY
Likwidator
2017-02-01
2017-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH JÓZEF DURAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2014-05-06
ANDRZEJ ANTONI BRONK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-10
2014-05-06
MARCIN IDZI DURAJ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-29
2006-09-19
WOJCIECH JÓZEF DURAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-29
2006-09-19
2004-04-29
2014-05-06
DURMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-29
2017-02-01
SIKORSKIEGO, 16, PĘPOWO, 83-330, PĘPOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie