KRS 0000205310
NIP1180053931
REGON01209348100000
NazwaTOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOYA
Data rejestracji 06 maj 2004 (20 lat temu) 06 maj 2004
Data usunięcia 10 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAUKOWA, 35 A, WARSZAWA, 02-463, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50880,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1180053931
data rejestracji 01 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
Beneficjent
ANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
reprezentant
ANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
Wspólnik
2004-05-06
2018-09-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.350,00 ZŁ
ARTUR MAREK WIŚNIOWSKI
Wspólnik
2004-05-06
2005-03-22
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.720,00 ZŁ
MIROSŁAWA JAKIMA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2009-03-06
MARIA MIGACZEW KUDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2005-07-28
BOGUSŁAW STANISŁAW LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2009-03-06
WALDEMAR TOMASZ KUDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-03-06
ANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
PREZES
2004-05-06
2005-03-22
PAWEŁ JÓZEF BEREZA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2005-07-28
MARIA MIGACZEW KUDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2009-03-06
ANNA URSZULA WIŚNIOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-06
2018-09-10
2004-05-06
2018-09-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-06
2018-09-10
TOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-06
2018-09-10
NAUKOWA, 35 A, WARSZAWA, 02-463, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-06
2018-09-10
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2004-05-06
2018-09-10
45 - BUDOWNICTWO
2004-05-06
2018-09-10
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2004-05-06
2018-09-10
60 - TRANSPORT
2004-05-06
2018-09-10
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2004-05-06
2018-09-10
72 - INFORMATYKA
2004-05-06
2018-09-10
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2004-05-06
2018-09-10
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2004-05-06
2018-09-10
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2004-05-06
2018-09-10
7415 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie