KRS 0000205296
NIP6290012249
REGON00141173900000
NazwaBIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "INWESTPROJEKT" SPÓŁDZIELNIA PRACY - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "INWESTPROJEKT" PRACY -
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 26 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MAJAKOWSKIEGO, 37, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2661B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5217Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNAMAREK STANISŁAW PROSZCZEK
Prokurent
2007-09-12
2010-10-21
PEŁNOMOCNIK DS. TECHNICZNYCH
LILLA BRONISŁAWA ROSÓŁ
Prokurent
2007-09-12
2015-03-24
PEŁNOMOCNIK D/S ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH
JADWIGA LIDIA CHMIEL
Pełnomocnik
2010-10-21
2015-03-24
PEŁNOMOCNIK D/S ADMINISTRACYJNYCH
ZENON BAZYLI WOWER
Likwidator
2015-03-24
2016-08-26
LILIA BRONISŁAWA ROSÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2007-09-12
MAŁGORZATA HELENA TREPKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2007-09-12
JADWIGA LIDIA CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-05-19
JADWIGA LIDIA CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-09-12
2010-10-21
BOŻENA ZOFIA PILARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2007-09-12
ANDRZEJ WŁADYSŁAW ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2007-09-12
2016-08-26
ANNA JADWIGA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-12
2016-08-26
MAŁGORZATA HELENA TREPKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-21
2016-08-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ( ZGODNIE Z PAR.33 STATUTU).
ZENON BAZYLI WOWER
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2015-03-24
JERZY GIEŁŻECKI
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-28
2005-05-19
MAREK STANISŁAW PROSZCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-28
2005-05-19
MAREK STANISŁAW PROSZCZEK
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2005-05-19
2007-09-12
EDWARD BAŁAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-19
2007-09-12
2004-04-28
2015-03-24
BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "INWESTPROJEKT" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie