KRS 0000205104
REGON07289767500000
NazwaEKOPAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOPAGER
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 243, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNALUCYNA MARIA ERON
Wspólnik
2004-04-28
2006-02-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
BOŻENA GRZEGORZEK
Wspólnik
2004-04-28
2007-10-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
DOMINIKA PAMUŁA
Wspólnik
2004-04-28
2007-10-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
PIOTR ZBIGNIEW PAMUŁA
Wspólnik
2006-02-14
2007-10-30
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
BOGDAN DOLEWKA
Wspólnik
2007-10-30
2019-10-10
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH ANDRZEJ ERON
Prokurent
2004-04-28
2006-02-14
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ GRZEGORZEK
Prokurent
2004-04-28
2007-10-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ZBIGNIEW PAMUŁA
PREZES
2004-04-28
2007-10-30
BOGDAN DOLEWKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2013-10-28
2004-04-28
2006-02-14
KASKADOWA, 8, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2006-02-14
2007-10-30
BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie