KRS 0000204681
NIP6342179034
REGON27355523200000
NazwaMMO MESAGO-MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMMO MESAGO-MOSTOSTAL
Data rejestracji 26 kwi 2004 (20 lat temu) 26 kwi 2004
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KATOWICE, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWFAI AG
Wspólnik
2004-04-26
2005-09-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
MACIEJ SMOLEŃ
Wspólnik
2005-09-01
2007-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MACIEJ BURZAK
Wspólnik
2005-09-01
2007-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
BOGDAN ZBIGNIEW ADAMCZYK
Wspólnik
2007-10-23
2020-09-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
RYSZARD ANDRZEJ MIKA
Prokurent
2004-04-26
2020-09-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA SĄ UPRAWNIENI: 1/PREZES ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PROKURENT, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2/PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
KLAUS MICHAEL HILLIGARDT
PREZES ZARZĄDU
2004-04-26
2005-09-01
MACIEJ BURZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2007-10-23
MACIEJ SMOLEŃ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2007-10-23
BOGDAN ZBIGNIEW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-23
2013-10-22
2004-04-26
2012-08-29
TOKARSKA, 8, KATOWICE, 40-859, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie