KRS 0000204511
REGON27050339300000
NazwaZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, RUCHU DROGOWEGO I TOWAROZNAWSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, RUCHU DROGOWEGO I TOWAROZNAWSTWA
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Data usunięcia 21 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSOKA, 2, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25730,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMAANDRZEJ PIEKIEŁKO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2011-10-21
JÓZEF WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2011-10-21
STANISŁAW KUŹNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2011-10-21
BOGDAN PYTLIK
Wspólnik
2009-10-27
2011-10-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900,00 ZŁ
FERDYNAND CHLUBEK
Likwidator
2009-03-24
2011-10-21
EUGENIUSZ DOBOSZ
Likwidator
2009-03-24
2011-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ROZPORZĄDZAJĄCYCH PRAWEM LUB RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
FERDYNAND CHLUBEK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2009-03-24
EUGENIUSZ DOBOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2009-03-24
2004-05-12
2009-03-24
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, RUCHU DROGOWEGO I TOWAROZNAWSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie