KRS 0000204296
NIP8942796351
REGON93298733500000
NazwaREINERT LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREINERT LOGISTIC POLSKA
Data rejestracji 21 kwi 2004 (20 lat temu) 21 kwi 2004
Data usunięcia 15 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 11, SOBÓTKA, 55-050, SOBÓTKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHREINERT LOGISTIC GMBH & CO. KG
Wspólnik
2004-04-21
2012-11-15
240 (SŁOWNIE:DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00ZŁ (SŁOWNIE:STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RAFAŁ ZIMOCH
Prokurent
2004-04-21
2005-08-18
SAMOISTNA
MICHAŁ NETTMANN
Prokurent
2005-08-18
2009-04-01
SAMOISTNA
RENE REINERT
Likwidator
2011-03-31
2012-11-15
1970-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ZGODNIE Z UDZIELONĄ MU PROKURĄ.
RENE REINERT
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2011-03-31
1970-12-07
2004-04-21
2011-03-31
REINERT LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-21
2007-08-06
LEGNICKA, 52, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
2007-08-06
2009-04-01
OPOLSKA, 50, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie