KRS 0000204025
REGON00045860900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA KÓŁEK ROLNICZYCH "AGROTECH" RZĘCZKOWO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO-PRODUKCYJNA KÓŁEK ROLNICZYCH "AGROTECH" RZĘCZKOWO
Data rejestracji 21 kwi 2004 (20 lat temu) 21 kwi 2004
Data usunięcia 10 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RZĘCZKOWO, 87-133, RZĘCZKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARIAN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2018-07-10
RYSZARD KRYSTIAN KURKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2018-07-10
FRANCISZEK WOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2018-07-10
JÓZEF JAN JANIK
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2018-05-29
STEFAN JERZY KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-06-09
MARIAN GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-05
2016-04-20
TOMASZ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-20
2016-08-24
WOJCIECH JERZY PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-20
2016-08-24
SŁAWOMIR WOJCIECH ŚCIEŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-20
2016-08-24
JERZY KORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-20
2016-08-24
EWA RENATA POLIWODZIŃSKA KWIATKOWSKA
Likwidator
2017-12-11
2018-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JAN ANTONI SURDYKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2011-01-26
EWA RENATA POLIWODZIŃSKA KWIATKOWSKA
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 11.12.2010 DO ODWOŁANIA
2011-01-26
2017-12-11
ALEKSANDRA MARIA ZIÓŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-21
2005-04-19
EWA RENATA POLIWODZIŃSKA KWIATKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2011-01-26
2004-04-21
2017-12-11
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA KÓŁEK ROLNICZYCH "AGROTECH" RZĘCZKOWO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie