KRS 0000203820
NIP7830000665
REGON00128492700000
NazwaENERGOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOBUD
Data rejestracji 21 kwi 2004 (20 lat temu) 21 kwi 2004
Data usunięcia 24 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODMIEJSKA, 19, POZNAŃ, 61-357, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50054,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCHANDRZEJ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2004-04-21
2008-11-24
774 UDZIAŁY PO 58 ZŁ., TJ. 44.892 ZŁ.
TADEUSZ PLEWIŃSKI
Wspólnik
2004-04-21
2008-11-24
88 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 5.104 ZŁ
WALERIAN WALENTY GORYNIAK
Likwidator
2008-05-09
2008-11-24
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Likwidator
2008-05-09
2008-11-24
JACEK MĘCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-11-24
ALINA TERESA BOCHYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-11-24
MACIEJ MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2008-05-09
2004-04-21
2008-05-09
ENERGOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie