KRS 0000203793
NIP5210121474
REGON00215608300000
NazwaGP PAPENBURG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP PAPENBURG POLSKA
Data rejestracji 26 kwi 2004 (20 lat temu) 26 kwi 2004
Data usunięcia 14 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 10, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 113500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210121474
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGP GUNTER PAPENBURG AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2004-04-26
2020-04-14
227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.500 ZŁ
JERZY WINCENTY PAWLAK
Prokurent
2004-04-26
2006-05-23
SAMODZIELNA
JERZY WINCENTY PAWLAK
Likwidator
2006-05-23
2008-05-20
THEO HEINZ GOTTSCHALK
Likwidator
2019-10-25
2020-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
MICHAEL RAHLFS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-26
2006-05-23
KLAUS GÜNTER PAPENBURG
PREZES ZARZĄDU
2008-05-20
2019-10-25
THEO HEINZ GOTTSCHALK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-20
2019-10-25
GUNTER OTTO LOECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-20
2011-08-25
2004-04-26
2006-05-23
GP TELTOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-23
2008-05-20
GP TELTOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2008-05-20
2019-10-25
GP PAPENBURG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-26
2008-05-20
EGEJSKA, 1, WARSZAWA, 02-764, WARSZAWA, POLSKA
2008-05-20
2009-04-15
WIĘZIENNA, 21B, WROCŁAW, 50-118, WROCŁAW, POLSKA
2009-04-15
2011-08-25
ŚLĘŻNA, 148, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
2013-06-10
2017-01-04
PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 16-18, WROCŁAW, 53-314, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie