KRS 0000203728
NazwaNEC EUROPE LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEC EUROPE LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaNEC EUROPE LTD. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 13 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VICTORIA ROAD, 1, LONDYN, W3 6BL, LONDYN, W.BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7440Z REKLAMAANDRZEJ ZBIGNIEW KUDRA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-04-15
2011-04-19
ANDRZEJ ZBIGNIEW KUDRA
Likwidator
2011-04-19
2012-01-13
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA SAMODZIELNA REPREZENTACJA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO
YUKIO ITO
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2009-11-19
2010-07-01
NOBUYUKI YANAGINUMA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-11-19
2011-04-19
TETSUYA FUJIOKA
SEKRETARZ
2009-11-19
2010-07-01
KENJI TAKANO
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2004-04-15
2007-05-28
TOSHIYUKI MINENO
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2007-05-28
2009-11-19
SUSUMU OTANI
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2009-11-19
2010-07-01
TAKAYUKI MORITA
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2009-11-19
2011-04-19
YOSHIKAZU MARUYAMA
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2009-11-19
2010-07-01
TAKAO ONO
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2009-11-19
2011-04-19
FUKASHI KAWAKAMI
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW
2010-07-01
2011-04-19
2004-04-15
2011-04-19
NEC EUROPE LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2004-04-15
2007-05-28
SZPITALNA, 1, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie