KRS 0000203683
NIP6690500834
REGON00381214100000
NazwaVAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVAKAT
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 29 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GNIEŹNIEŃSKA, 38A, KOSZALIN, 75-736, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 582100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIGRAŻYNA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2004-04-15
2015-05-06
567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.700,00 ZŁ.
BOŻENA DANUTA JAREMKO
Wspólnik
2015-05-06
2016-08-29
5821 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 582 100,00 ZŁ NA ZASADZIE MAJĄTKOWEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
ADAM JAREMKO
Wspólnik
2015-05-06
2016-08-29
5821 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 582 100,00 ZŁ NA ZASADZIE MAJĄTKOWEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
MIROSŁAW WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2004-04-15
2015-05-06
567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.700,00 ZŁ.
MIROSŁAW PIETRASIŃSKI
Wspólnik
2004-04-15
2015-05-06
567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.700,00 ZŁ.
ADAM JAREMKO
Likwidator
2015-11-20
2016-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW WIŚNIEWSKI
DYREKTOR
2004-04-15
2015-05-06
ADAM JAREMKO
PREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2015-11-20
GRAŻYNA WIŚNIEWSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
2004-04-15
2015-05-06
MIROSŁAW PIETRASIŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA
2004-04-15
2015-05-06
2004-04-15
2015-05-06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HOLK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-06
2015-11-20
VAKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-15
2015-05-06
POŁCZYŃSKA, 18, KOSZALIN, 75-815, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie