KRS 0000203228
NIP5832860081
REGON19303227200000
Nazwa"ELSEN-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELSEN-LOGISTYKA
Data rejestracji 08 kwi 2004 (20 lat temu) 08 kwi 2004
Data usunięcia 24 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA WIELKIEGO, 63, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5832860081
data rejestracji 01 lip 2004
status Czynny
89160013030004100710431021
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
47160013030004100710431001
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKATHOMAS KLEIN
Beneficjent
1964-05-28
WOLFGANG KARL GROSS-ELSEN
Beneficjent
1960-10-05
VOLKER GROSS
Beneficjent
1964-08-21
NATALIA WASILEWSKA
Beneficjent
MARCEL KASTOR
Beneficjent
1988-04-13
NATALIA WASILEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
"ELSEN-TRANSPORT" S.AR.I
Wspólnik
2004-04-08
2010-12-08
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ELSEN HOLDING GMBH
Wspólnik
2010-12-08
2018-02-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
WGE VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH & CO. KG
Wspólnik
2018-02-13
2018-09-24
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ
VG VERMÖGENSVERWALTUNGS UG (HAFTUNGBESCHRANKT) GMBH & CO.KG
Wspólnik
2018-02-13
2018-09-24
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ
THOMAS KLEIN
Wspólnik
2018-02-13
2018-09-24
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000 ZŁ
1964-05-28
MARIUSZ KRAJENTA
Wspólnik
2018-02-13
2018-09-24
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁ
THOMAS KLEIN
Członek Organu Nadzoru
2012-09-04
2018-09-24
1964-05-28
JAROSŁAW ANDRZEJ NABIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-04
2018-09-24
WOLFGANG KARL GROSS ELSEN
Członek Organu Nadzoru
2012-09-04
2018-09-24
THOMAS KLEIN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOLFGANG KARL GROSS-ELSEN
Beneficjent
WIĘKSZOŚCIOWY WSPÓŁWŁAŚCICIEL WGE VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI
VOLKER GROSS
Beneficjent
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI VG VERMÖGENSVERWALTUNGS UG GMBH & CO.KG BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI
NATALIA WASILEWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄD
MARCEL KASTOR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - ELSEN-LOGISTYKA SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
WOLFGANG KARL GROSS ELSEN
PREZES ZARZĄDU
2004-04-08
2012-09-04
VOLKER HEINZ GROSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2015-10-30
MARIUSZ KRAJENTA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-15
2018-09-24
THOMAS KLEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-15
2012-09-04
1964-05-28
MARIUSZ KRAJENTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2011-06-15
MICHAŁ JERZY BIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-06
2016-11-15
2004-04-08
2004-12-21
STĄGIEWNA, 12, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
2004-12-21
2010-10-05
PODMIEJSKA, 21 A, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie