KRS 0000203084
REGON89105118300000
NazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CONTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CONTI"
Data rejestracji 07 kwi 2004 (20 lat temu) 07 kwi 2004
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, ŚWIDNICA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5183Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHMARIUSZ PIOTR KOBYLARZ
Wspólnik
2004-04-07
2006-07-28
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BOGDAN WIECIECH
Wspólnik
2004-04-07
2006-07-28
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PAWEŁ WOJCIECH KUŚNIERZ
Wspólnik
2006-07-28
2007-01-23
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAM WARCHAŁA
Wspólnik
2007-01-23
2021-04-30
1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO 20.000 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRZY CZYNNOŚCIACH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI PONAD KWOTĘ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR EUGENIUSZ WĄSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-07
2006-07-28
MARIUSZ PIOTR TROCHIMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-07
2006-07-28
MARIUSZ PIOTR KOBYLARZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2006-07-28
KRZYSZTOF BOGDAN WIECIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2006-07-28
PAWEŁ WOJCIECH KUŚNIERZ
PREZES ZARZĄDU
2006-07-28
2007-01-23
ADAM WARCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2018-05-24
2004-04-07
2006-07-28
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNO - FINANSOWE "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-07
2006-07-28
GŁÓWNA, 6 A, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA
2006-07-28
2013-10-30
WAŁBRZYSKA, 18, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie