KRS 0000202908
NIP7811620970
REGON63126311300000
Nazwa"VULCAN WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVULCAN WIELKOPOLSKA
Data rejestracji 16 kwi 2004 (20 lat temu) 16 kwi 2004
Data usunięcia 29 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRONOWA, POZNAŃ, 61-655, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWspólnik
2004-04-16
2008-08-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
00599300000000
WŁODZIMIERZ FRANCISZEK KRUSZWICKI
Wspólnik
2004-04-16
2007-05-14
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ FRANCISZEK KRUSZWICKI
PREZES
2004-04-16
2007-05-14
JACEK GRZEGORZ WOLDAN
ZASTĘPCA PREZESA
2004-04-16
2007-05-14
JACEK GRZEGORZ WOLDAN
PREZES ZARZĄDU
2007-05-14
2008-08-29
2004-04-16
2007-10-15
DĄBROWSKIEGO, 177, POZNAŃ, 60-594, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie