KRS 0000202721
NIP6262733965
REGON27817359300000
Nazwa"SOFIA" BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SOFIA" BIURO RACHUNKOWE
Data rejestracji 14 maj 2004 (20 lat temu) 14 maj 2004
Data usunięcia 04 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 25/27, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 257000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZOFIA KOSTYŁO
Beneficjent
ZOFIA KOSTYŁO
reprezentant
ZOFIA HALINA KOSTYŁO
Wspólnik
2004-05-14
2022-11-04
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 249.290 ZŁ.
ZOFIA HALINA KOSTYŁO
Likwidator
2009-06-05
2022-11-04
ZOFIA KOSTYŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SKŁADAJĄ NA PIŚMIE: - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 10.000,00 ZŁ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ
ELŻBIETA MARIA KOWALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2008-07-23
KARINA IRENA GOLA POLOCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2008-07-23
ZOFIA HALINA KOSTYŁO
PREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2009-06-05
2004-05-14
2009-06-05
"SOFIA" BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie