KRS 0000202705
NIP9441849108
REGON35707565900000
NazwaDAGA - RPODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAGA - RPODUKCJA
Data rejestracji 05 kwi 2004 (20 lat temu) 05 kwi 2004
Data usunięcia 06 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPOKOJNA, 4, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1708750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAWIESŁAW MARIAN WŁODARSKI
Wspólnik
2004-04-05
2006-06-14
36 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
Wspólnik
2004-04-05
2007-06-01
2698 (DWA TYSIĘCE SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW PO 625,- ZŁ (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.686.250,- ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
35706994300000
DARIUSZ GAŁĘZEWSKI
Wspólnik
2007-06-01
2015-07-06
2734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.708,750 ZŁ
DARIUSZ GAŁĘZEWSKI
Likwidator
2014-08-27
2015-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ.
WIESŁAW MARIAN WŁODARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-05
2007-06-01
DARIUSZ GAŁĘZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2014-08-27
2004-04-05
2007-06-01
GELLWE-PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-01
2014-08-27
DAGA - RPODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie