KRS 0000202687
NIP5532291437
REGON07290270300000
Nazwa"WODY ŻYWIECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWODY ŻYWIECKIE
Data rejestracji 01 kwi 2004 (20 lat temu) 01 kwi 2004
Data usunięcia 15 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 150, ŁODYGOWICE, 34-325, ŁODYGOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAKONRAD ARTUR FABER
Wspólnik
2004-04-01
2018-05-15
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
JANUSZ STANISŁAW TETWEJER
Wspólnik
2004-04-01
2018-05-15
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF WOŹNICZKA
Wspólnik
2004-04-01
2018-05-15
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
ŁUKASZ TADEUSZ WOŹNICZKA
Wspólnik
2004-04-01
2018-05-15
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
MARIAN STANEK
Likwidator
2008-01-30
2018-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI JEST ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF WOŹNICZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-01
2008-01-30
KONRAD ARTUR FABER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-01
2008-01-30
2004-04-01
2008-01-30
"WODY ŻYWIECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie